Fausto "Gerri" Beretta-Piccoli
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: I Verdi
Professione: Assistente sociale
Data di nascita: 25.04.1946
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Deputato |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Deputato |
dal 02.05.1995 al 29.03.1999 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 09.05.2011 I Verdi |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Partito del lavoro |
dal 02.05.1995 al 29.03.1999 Partito socialista |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 13.04.2014 Commissione sorveglianza delle condizioni di detenzione
dal 04.06.2013 al 19.05.2014 II Vice Presidente |
dal 09.05.2011 al 13.04.2014 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 28.11.2011 al 24.09.2012 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 05.05.2003 al 30.04.2006 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Fondazione Gruppo Intervento Maltrattamento Infantile - GIMI - Lugano - Consiglio di fondazione (Vice Presidente) |