Saverio Lurati
Domicilio: Canobbio
Appartenenza politica: Partito socialista
Professione: Segretario sindacale
Data di nascita: 24.11.1950
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 05.05.2003 al 21.06.2016 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 05.05.2003 Partito socialista |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione tributaria |
dal 18.05.2015 al 21.06.2016 Commissione sanitaria |
dal 30.04.2014 al 01.05.2019 Commissione speciale pianificazione ospedaliera |
dal 15.02.2012 al 31.03.2015 Commissione speciale parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) |
dal 18.05.2015 al 21.06.2016 Commissione gestione e finanze |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione gestione e finanze
dal 07.05.2013 al 06.05.2014 Presidente dal 08.05.2012 al 06.05.2013 I Vice Presidente dal 09.05.2011 al 07.05.2012 II Vice Presidente |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione gestione e finanze |
dal 30.05.2011 al 19.02.2013 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato |
dal 19.06.2006 al 22.03.2007 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Aurora SA - Canobbio - Consiglio di amministrazione (Presidente) |
Fondazione ECAP - Zurigo - Consiglio di fondazione (Vice Presidente) |
Unione Sindacale di Bellinzona e dintorni - Bellinzona - Comitato (Presidente) |
Resor - Sion - Cons. Fondazione (Membro) |