Gianfranco Soldati
Domicilio: Bioggio
Appartenenza politica: Unione democratica di centro
Professione: Medico
Data di nascita: 17.02.1934
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 09.05.1983 al 22.03.2007 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 18.04.1999 al 22.03.2007 Unione democratica di centro |
dal 02.04.1995 al 17.04.1999 Polo della libertà |
dal 09.05.1983 al 01.04.1995 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 30.11.1999 al 23.04.2001 Commissione scolastica |
dal 13.01.2005 al 07.11.2005 Commissione pianificazione ospedaliera |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione gestione e finanze |
dal 17.05.1999 al 29.11.1999 Commissione gestione e finanze |