Edo Bobbià
Domicilio: Morbio Inferiore
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Direttore SSIC-Ti
Data di nascita: 12.01.1946
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 13.05.1991 al 09.04.2011 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 13.05.1991 al 09.04.2011 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio
dal 01.05.2006 al 22.03.2007 I Vice Presidente dal 01.05.2005 al 30.04.2006 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione legislazione |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione legislazione
dal 01.05.2001 al 30.04.2002 Presidente dal 01.05.2000 al 30.04.2001 I Vice Presidente dal 17.05.1999 al 30.04.2000 II Vice Presidente |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione gestione e finanze |
dal 25.06.2007 al 09.04.2011 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato |