Ivan Cozzaglio
Domicilio: Biasca
Appartenenza politica: Partito socialista
Professione: Funzionario FFS
Data di nascita: 21.04.1965
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 07.05.2012 Scrutatrice |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 09.05.2011 Partito socialista |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 25.09.2011 Commissione sanitaria |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione pianificazione del territorio |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione aggregazione di Comuni |