Paolo Camillo Minotti
Domicilio: Bellinzona
Appartenenza politica: Unione democratica di centro
Professione: Giornalista
Data di nascita: 27.06.1957
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Unione democratica di centro |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 24.04.2001 al 24.03.2003 Commissione scolastica |
dal 30.11.1999 al 24.03.2003 Commissione sanitaria |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 29.11.1999 al 06.06.2000 Commissione speciale Fusione Comuni della Capriasca |
dal 23.06.1999 al 24.03.2003 Commissione speciale Amministrazione 2000 |
dal 17.05.1999 al 29.11.1999 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Consiglio comunale - Bellinzona (Membro) |