Lorenzo Orsi
Domicilio: Capriasca
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Architetto ETH
Data di nascita: 09.01.1970
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 04.06.2007 al 17.05.2015 Deputato (subentrato a Venanzio Menghetti, dimissionario) |
dal 24.11.2003 al 22.03.2007 Deputato (subentrato a Laura Sadis, dimissionaria) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 04.06.2007 Partito liberale radicale |
dal 24.11.2003 al 22.03.2007 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 24.11.2003 al 22.03.2007 Commissione sanitaria |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione pianificazione del territorio
dal 26.05.2011 al 23.05.2012 Presidente |
dal 04.06.2007 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio |
dal 01.05.2006 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione energia |
dal 24.11.2003 al 22.03.2007 Commissione energia |
dal 30.05.2011 al 17.05.2015 Commissione controllo mandato pubblico AET
dal 19.06.2012 al 14.05.2014 I Vice Presidente |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione bonifiche fondiarie |
dal 04.06.2007 al 09.04.2011 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Orsi e Associati - Bellinzona (Contitolare e socio) |
Azienda forestale Valli di Lugano - Sigirino - Consiglio di Amministrazione (Membro) |
Municipio - Capriasca (Membro) |