Roland David
Domicilio: Faido
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Ingegnere forestale ETH/Z
Data di nascita: 20.08.1960
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 31.05.2008 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 31.05.2008 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 31.05.2008 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio
dal 01.05.2006 al 22.03.2007 Presidente dal 01.05.2005 al 30.04.2006 I Vice Presidente dal 01.05.2004 al 30.04.2005 II Vice Presidente |
dal 29.11.1999 al 06.06.2000 Commissione speciale Fusione Comuni della Capriasca |
dal 05.05.2003 al 18.06.2006 Commissione energia |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione energia
dal 01.05.2002 al 24.03.2003 Presidente dal 01.05.2001 al 30.04.2002 I Vice Presidente |
dal 02.05.2007 al 31.05.2008 Commissione aggregazione di Comuni
dal 02.05.2007 al 05.05.2008 Presidente |
dal 19.06.2006 al 22.03.2007 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 02.05.2007 al 31.05.2008 Commissione bonifiche fondiarie
dal 02.05.2007 al 05.05.2008 I Vice Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione bonifiche fondiarie
dal 01.05.2006 al 22.03.2007 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Lucchini-David-Mariotta SA - Faido - Consiglio di amministrazione (Membro) |
AET - Bellinzona - Consiglio di amministrazione (Membro) |
Fondazione Dazio Grande - Rodi-Fiesso - Consiglio di fondazione (Membro) |
Municipio - Faido (Sindaco) |