Corrado Solcà
Domicilio: Coldrerio
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Fiduciario - Commercialista
Data di nascita: 04.07.1968
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.2007 al 17.05.2015 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.2007 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 21.09.2008 Commissione pianificazione del territorio |
dal 22.09.2008 al 09.04.2011 Commissione legislazione
dal 19.05.2010 al 09.04.2011 I Vice Presidente dal 20.05.2009 al 18.05.2010 II Vice Presidente |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione gestione e finanze |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione energia |
Relazioni d'interesse |
---|
Municipio - Coldrerio (Sindaco) |
vedi Ufficio registro di commercio (www.ti.ch/rc) |