Marco Rizza
Domicilio: Vacallo
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Direttore di banca
Data di nascita: 30.09.1969
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 05.05.2003 al 09.04.2011 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 05.05.2003 al 09.04.2011 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione tributaria |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio
dal 07.05.2009 al 18.08.2010 Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 29.05.2006 al 22.03.2007 Commissione aggregazione di Comuni |
Relazioni d'interesse |
---|
Consiglio comunale - Vacallo (Membro) |
Sezione PPD - Vacallo (Presidente) |