Mandati parlamentari precedenti |
dal 02.05.2007 al 03.06.2007 Commissione pianificazione del territorio
|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione petizioni e ricorsi
|
dal 17.05.1999 al 03.10.1999 Commissione petizioni e ricorsi
|
dal 02.05.2007 al 03.06.2007 Commissione aggregazione di Comuni
|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione aggregazione di Comuni
|
dal 09.05.2011 al 10.11.2011 Commissione bonifiche fondiarie
|
dal 02.05.2007 al 30.06.2010 Commissione bonifiche fondiarie
|
dal 05.05.2003 al 25.01.2004 Commissione bonifiche fondiarie
|
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione bonifiche fondiarie
|