Gianluigi Piazzini
Domicilio: Collina d'oro
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Direttore Fidinam
Data di nascita: 03.07.1946
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 13.05.1991 al 22.03.2007 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 13.05.1991 al 22.03.2007 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 06.11.2006 Commissione tributaria |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione tributaria |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio |
dal 29.11.1999 al 24.03.2003 Commissione speciale Amministrazione 2000 |