Luciano Poli
Domicilio: Brissago
Appartenenza politica: Lega dei ticinesi - Indipendente dal 26.01.2004 al 22.03.2007
Professione: Architetto-tecnico
Data di nascita: 18.04.1940
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.06.2003 al 22.03.2007 Deputato (subentrato a Flavio Maspoli) |
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 22.03.2007 Lega dei ticinesi - Indipendente dal 26.01.2004 al 22.03.2007 |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 08.05.2000 al 24.03.2003 Commissione speciale Riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio
dal 01.07.2002 al 24.03.2003 Presidente dal 01.05.2001 al 30.06.2002 I Vice Presidente dal 01.05.2000 al 30.04.2001 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione gestione e finanze |
dal 29.11.1999 al 06.06.2000 Commissione speciale Fusione Comuni della Capriasca |
dal 23.06.1999 al 24.03.2003 Commissione speciale Amministrazione 2000 |