Fabio Pedrina
Domicilio: Airolo
Appartenenza politica: Partito socialista
Professione: Economista
Data di nascita: 27.11.1954
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 17.05.1999 al 11.09.2000 Deputato (dimissionario) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 17.05.1999 al 11.09.2000 Partito socialista |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 17.05.1999 al 30.01.2000 Commissione pianificazione del territorio
dal 17.05.1999 al 30.01.2000 Presidente |
dal 17.05.1999 al 30.01.2000 Commissione energia |