Guido Quadri
Domicilio:
Appartenenza politica: Lega dei ticinesi
Professione: Pensionato
Data di nascita: 12.06.1929
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 Lega dei ticinesi |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione tributaria |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 29.11.1999 al 06.06.2000 Commissione speciale Fusione Comuni della Capriasca |