Lorenzo Bassi
Domicilio: Castel San Pietro
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Formatore aziendale OCST
Data di nascita: 24.10.1963
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 09.05.2011 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione tributaria |
dal 09.05.2011 al 25.01.2015 Commissione pianificazione del territorio |
dal 14.10.2013 al 17.05.2015 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione aggregazione di Comuni
dal 08.05.2014 al 17.05.2015 I Vice Presidente dal 22.05.2013 al 07.05.2014 II Vice Presidente |
Relazioni d'interesse |
---|
Municipio - Castel San Pietro (Sindaco) |