Claudio Suter
Domicilio: Brissago
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Direttore commerciale
Data di nascita: 24.05.1941
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 17.05.1999 al 22.03.2007 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 17.05.1999 al 22.03.2007 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione scolastica
dal 01.05.2004 al 30.04.2005 Presidente dal 05.05.2003 al 30.04.2004 I Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione scolastica
dal 01.05.2002 al 24.03.2003 II Vice Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 29.11.1999 al 06.06.2000 Commissione speciale Fusione Comuni della Capriasca
dal 01.05.2000 al 06.06.2000 I Vice Presidente dal 29.11.1999 al 30.04.2000 I Vice Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione aggregazione di Comuni |