Paolo Tarchini
Domicilio: Torricella-Taverne
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Ingegnere civile
Data di nascita: 04.10.1965
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 18.09.2000 al 24.03.2003 Deputato (subentrato a Matteo Oleggini, dimissionario) |
dal 01.05.2001 al 24.03.2003 Scrutatore |
Appartenenze politiche |
---|
dal 18.09.2000 al 24.03.2003 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 18.09.2000 al 23.04.2001 Commissione sanitaria |
dal 06.11.2000 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 24.04.2001 al 24.03.2003 Commissione petizioni e ricorsi |