Elio Genazzi
Domicilio: Maggia
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Ingegnere ETH
Data di nascita: 22.03.1953
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 13.05.1991 al 30.06.2006 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 13.05.1991 al 30.06.2006 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 17.05.1999 al 05.11.2000 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 18.06.2006 Commissione legislazione |
dal 06.11.2000 al 24.03.2003 Commissione legislazione |
dal 29.11.1999 al 06.06.2000 Commissione speciale Fusione Comuni della Capriasca |
dal 05.05.2003 al 18.06.2006 Commissione energia
dal 01.05.2005 al 30.04.2006 Presidente dal 01.05.2004 al 30.04.2005 I Vice Presidente dal 05.05.2003 al 30.04.2004 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione energia |
dal 05.05.2003 al 18.06.2006 Commissione aggregazione di Comuni
dal 01.05.2004 al 30.04.2005 Presidente |