Michele Barra
Domicilio: Ascona
Appartenenza politica: Lega dei ticinesi
Professione: Impresario costruttore
Data di nascita: 27.11.1952
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.2007 al 29.04.2013 Deputato (deceduto il 20.10.2013) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.2007 al 29.04.2013 Lega dei ticinesi |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio |
dal 09.05.2011 al 29.04.2013 Commissione gestione e finanze |
dal 30.05.2011 al 29.04.2013 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione bonifiche fondiarie
dal 02.06.2010 al 09.04.2011 I Vice Presidente |
Relazioni d'interesse |
---|
Fondazione LPP Barra-Brioschi - Ascona - Consiglio di fondazione (Presidente) |
Società Svizzera Impresari Costruttori - Bellinzona - Direzione (Membro) |
Boxe Club Verbano - Ascona (Presidente) |
Municipio - Ascona (Membro) |