Nello Croce
Domicilio: Blenio
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Agricoltore
Data di nascita: 21.04.1951
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 22.03.2007 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 22.03.2007 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 17.05.1999 al 02.04.2000 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione gestione e finanze |
dal 03.04.2000 al 24.03.2003 Commissione gestione e finanze |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione bonifiche fondiarie |
dal 24.04.2001 al 24.03.2003 Commissione bonifiche fondiarie |
dal 17.05.1999 al 07.05.2000 Commissione bonifiche fondiarie |