Nicoletta Mariolini
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: Partito socialista
Professione: Economista
Data di nascita: 24.04.1964
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.2007 al 18.04.2013 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.2007 al 18.04.2013 Partito socialista |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 24.01.2010 Commissione tributaria
dal 04.06.2009 al 21.06.2010 II Vice Presidente |
dal 15.12.2008 al 09.04.2011 Commissione scolastica |
dal 26.09.2011 al 18.04.2013 Commissione sanitaria |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione sanitaria |
dal 25.01.2010 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.04.2012 al 14.04.2013 Commissione gestione e finanze |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Municipio - Lugano (Membro) |
Commissione intercomunale prevenzione (Presidente) |
Commissione d'esame consulente in sicurezza sociale (Membro) |
Delegazione scolastica Città di Lugano (Presidente) |
Ente regionale di sviluppo del Luganese - Comitato (Membro) |
Ufficio di conciliazione in materia di locazione (Presidente supplente) |
Delegazione autorità tram del Luganese - Studio di fattibilità (Vice Presidente) |
Delegazione autorità tram del Luganese - Progetto di massima (Membro) |
Ferrovie Luganesi SA (FLP) - Agno - Consiglio di amministrazione (Membro) |