Giuseppe "Bill" Arigoni
Domicilio: Magliaso
Appartenenza politica: Partito socialista
Professione: Consulente Associazione Inquilini
Data di nascita: 23.08.1949
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 17.05.1999 al 12.02.2010 Deputato (deceduto il 12.02.2010) |
dal 07.11.1988 al 01.04.1991 Deputato (subentrato a Anna Maria Nava, dimissionaria) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 17.05.1999 al 12.02.2010 Partito socialista |
dal 07.11.1988 al 01.04.1991 Partito del lavoro |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 04.12.2007 Commissione sorveglianza delle condizioni di detenzione
dal 02.05.2007 al 10.11.2007 Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione sorveglianza delle condizioni di detenzione
dal 05.05.2003 al 30.04.2004 Presidente |
dal 02.05.2007 al 12.02.2010 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio
dal 01.05.2005 al 30.04.2006 Presidente dal 01.05.2004 al 30.04.2005 I Vice Presidente dal 05.05.2003 al 30.04.2004 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio
dal 31.01.2000 al 30.04.2000 Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 22.09.2008 al 14.12.2008 Commissione energia |
Relazioni d'interesse |
---|
Associazione Svizzera Inquilini - Massagno (Presidente) |
Municipio - Magliaso (Membro) |