Marco Chiesa
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: La Destra
Professione: Economista
Data di nascita: 10.10.1974
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.2007 al 14.12.2015 Deputato |
dal 28.11.2011 al 17.05.2015 membro ufficio presidenziale (Capo gruppo) |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Scrutatore |
Appartenenze politiche |
---|
dal 18.05.2015 al 14.12.2015 La Destra |
dal 02.05.2007 al 17.05.2015 Unione democratica di centro |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 27.11.2011 Commissione sorveglianza delle condizioni di detenzione
dal 30.05.2011 al 04.12.2011 I Vice Presidente |
dal 02.06.2008 al 09.04.2011 Commissione sorveglianza delle condizioni di detenzione
dal 28.05.2010 al 09.04.2011 I Vice Presidente dal 08.05.2009 al 27.05.2010 II Vice Presidente |
dal 02.05.2007 al 30.06.2010 Commissione scolastica |
dal 02.05.2007 al 30.06.2010 Commissione sanitaria |
dal 16.06.2015 al 27.11.2015 Commissione pianificazione ospedaliera |
dal 19.05.2015 al 01.05.2019 Commissione speciale pianificazione ospedaliera |
dal 30.04.2014 al 01.05.2019 Commissione speciale pianificazione ospedaliera |
dal 04.06.2007 al 30.06.2010 Commissione pianificazione del territorio |
dal 15.02.2012 al 24.06.2013 Commissione speciale parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) |
dal 18.05.2015 al 27.11.2015 Commissione gestione e finanze |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione gestione e finanze |
dal 01.07.2010 al 09.04.2011 Commissione gestione e finanze |
dal 18.05.2015 al 27.11.2015 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato
dal 08.06.2015 al 27.11.2015 Presidente |
dal 30.05.2011 al 17.05.2015 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato |
dal 01.07.2010 al 09.04.2011 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato |
dal 02.06.2008 al 30.06.2010 Commissione aggregazione di Comuni |
Relazioni d'interesse |
---|
Associazione Il Bianconiglio (Membro) |