Umberto Marra
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: Unione democratica di centro
Professione: Impiegato postale
Data di nascita: 05.04.1966
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Unione democratica di centro |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione energia |
dal 23.01.2006 al 22.03.2007 Commissione bonifiche fondiarie |