Luciano Canal
Domicilio: Morbio Inferiore
Appartenenza politica: Lega dei ticinesi
Professione: Pensionato
Data di nascita: 22.03.1927
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Deputato |
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Lega dei ticinesi |
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 Lega dei ticinesi |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione tributaria
dal 04.06.2009 al 21.06.2010 Presidente dal 23.06.2008 al 03.06.2009 I Vice Presidente dal 02.05.2007 al 22.06.2008 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione tributaria
dal 01.05.2000 al 30.04.2001 Presidente dal 17.05.1999 al 30.04.2000 I Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 16.03.2009 al 09.04.2011 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 02.05.2007 al 15.03.2009 Commissione bonifiche fondiarie
dal 02.05.2007 al 05.05.2008 Presidente |