Fabio Canevascini
Domicilio: Balerna
Appartenenza politica: Partito socialista
Professione: Ingegnere ETH
Data di nascita: 15.05.1968
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 23.02.2010 al 17.05.2015 Deputato (subentrato a Giuseppe Arigoni, deceduto) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 23.02.2010 Partito socialista |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione pianificazione del territorio
dal 24.05.2012 al 15.05.2013 Presidente dal 26.05.2011 al 23.05.2012 I Vice Presidente |
dal 24.02.2010 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione energia
dal 15.05.2014 al 17.05.2015 I Vice Presidente dal 14.05.2013 al 14.05.2014 II Vice Presidente |
Relazioni d'interesse |
---|
Consiglio comunale - Balerna (Membro) |