Massimo Ferrari
Domicilio: Lodrino
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Ingegnere ETH
Data di nascita: 15.03.1958
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 24.03.2003 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio
dal 01.07.2002 al 24.03.2003 I Vice Presidente dal 01.05.2001 al 30.06.2002 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione energia
dal 17.05.1999 al 30.04.2000 Presidente |