Rinaldo Gobbi
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Vice Direttore CC-TI
Data di nascita: 27.11.1949
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 05.05.2003 al 17.05.2015 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 05.05.2003 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione tributaria |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione tributaria |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione tributaria |
dal 24.11.2003 al 22.03.2007 Commissione sanitaria |
dal 01.05.2006 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione petizioni e ricorsi
dal 15.05.2014 al 17.05.2015 Presidente dal 13.05.2013 al 14.05.2014 I Vice Presidente dal 21.05.2012 al 12.05.2013 II Vice Presidente |
dal 18.10.2010 al 09.04.2011 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 30.04.2014 al 01.05.2019 Commissione speciale Esame messaggio 6920 |
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 05.05.2003 al 30.04.2006 Commissione aggregazione di Comuni |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione bonifiche fondiarie |
Relazioni d'interesse |
---|
Patriziato di Castagnola - Lugano (Vice Presidente) |
Federcommercio (Segretario) |
Commissione paritetica ramo vendita (Segretario) |
Associazione rete di aziende formatrici (ARAF) - Bellinzona (Presidente) |
Pro Castagnola (Presidente) |
Società canottieri Ceresio-Gandria-Castagnola (Presidente) |
Gruppo mandolinistico Gandria - Gandria (Presidente) |
PLRT - Sezione Castagnola-Cassarate-Gandria (Presidente) |
Camera di commercio, industria, artigianato e servizi (CC-TI) - Lugano (Vice-direttore) |
Commissione cantonale per la formazione nel commercio (Vice-presidente) |
Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (Membro) |
Espoprofessioni - Comitato (Membro) |
Fondazione Suter-Mazzoni - Lugano (Membro) |