Luca Beretta Piccoli
Domicilio: Mendrisio
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Avvocato
Data di nascita: 09.09.1960
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 17.05.1999 al 17.05.2015 Deputato |
dal 01.05.2000 al 30.04.2001 Scrutatore |
Appartenenze politiche |
---|
dal 17.05.1999 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione pianificazione del territorio |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio
dal 29.05.2008 al 06.05.2009 I Vice Presidente dal 02.05.2007 al 28.05.2008 II Vice Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione pianificazione del territorio
dal 05.05.2003 al 30.04.2004 Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.05.1999 al 23.04.2001 Commissione petizioni e ricorsi |
dal 09.05.2011 al 13.10.2013 Commissione legislazione
dal 16.05.2012 al 14.05.2013 Presidente dal 09.05.2011 al 15.05.2012 I Vice Presidente |
dal 21.06.2010 al 09.04.2011 Commissione legislazione |
dal 02.05.2007 al 19.09.2010 Commissione energia |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione energia |
dal 05.06.2000 al 24.03.2003 Commissione energia |
dal 16.12.2014 al 17.05.2015 Commissione aggregazione di Comuni |
Relazioni d'interesse |
---|
Asso Vel - Mendrisio - Comitato (Membro) |
Associazione per la mobilità sostenibile (AssoVel 2) - Mendrisio - Comitato (Membro) |
Fondazione Angelo Berla e Teresita Berla nata Veglio - Lugano - Consiglio di fondazione (Membro) |
Fondazione Ricupero Sociale - Lugano - Consiglio di fondazione (Membro) |
Fondazione VEL - Mendrisio - Consiglio di fondazione (Membro) |
RGB Consulenze SA - Lugano - Consiglio di amministrazione (Membro) |
Consiglio comunale - Mendrisio (Membro) |