Thomas Arn
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Ingegnere civile
Data di nascita: 22.09.1955
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 22.03.2007 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 22.03.2007 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 30.04.2006 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione pianificazione del territorio
dal 01.05.2001 al 30.06.2002 Presidente dal 01.05.2000 al 30.04.2001 I Vice Presidente dal 17.05.1999 al 30.04.2000 II Vice Presidente |
dal 01.05.2006 al 22.03.2007 Commissione gestione e finanze |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione energia |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione energia
dal 01.05.2000 al 30.04.2001 Presidente |
dal 05.05.2003 al 30.04.2006 Commissione bonifiche fondiarie
dal 01.05.2004 al 30.04.2005 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione bonifiche fondiarie |