Mandati parlamentari precedenti |
dal 23.06.2008 al 30.06.2010 Commissione tributaria
|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione scolastica
|
dal 17.06.2013 al 01.05.2019 Commissione speciale revisione Legge sul Gran Consiglio (LGC)
|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione pianificazione del territorio
|
dal 01.07.2010 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio
|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione legislazione
|
dal 23.06.2008 al 09.04.2011 Commissione legislazione
|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione legislazione
|
dal 23.06.2008 al 09.04.2011 Commissione energia
|
dal 09.05.2011 al 17.05.2015 Commissione costituzione e diritti politici
|
dal 23.06.2008 al 09.04.2011 Commissione costituzione e diritti politici
|
dal 23.06.2008 al 09.04.2011 Commissione controllo mandato pubblico AET
|
dal 05.05.2003 al 25.01.2004 Commissione aggregazione di Comuni
|
dal 01.07.2010 al 09.04.2011 Commissione bonifiche fondiarie
|