Giancarlo Rosselli
Domicilio: Preonzo
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Ingegnere civile ETH
Data di nascita: 18.01.1969
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 28.03.2001 Deputato (dimissionario) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 28.03.2001 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 17.05.1999 al 28.03.2001 Commissione pianificazione del territorio |
dal 17.05.1999 al 28.03.2001 Commissione petizioni e ricorsi |