Jvan Weber
Domicilio: Canobbio
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Pensionato
Data di nascita: 10.05.1943
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Deputato |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 25.01.2010 al 09.04.2011 Commissione sanitaria |
dal 02.05.2007 al 25.01.2009 Commissione sanitaria |
dal 22.09.2008 al 09.04.2011 Commissione pianificazione del territorio |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione energia |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione aggregazione di Comuni |
Relazioni d'interesse |
---|
HCL - Lugano - Consiglio di amministrazione (Membro) |
Carnegie - Commissione amministrativa (Membro) |
Prosegur SA - Lugano (Consulente) |