Alessandro Del Bufalo
Domicilio: Stabio
Appartenenza politica: Partito liberale radicale
Professione: Medico
Data di nascita: 09.09.1960
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 17.05.1999 al 17.05.2015 Deputato |
dal 06.05.2013 al 05.05.2014 membro ufficio presidenziale (Presidente) |
dal 07.05.2012 al 05.05.2013 membro ufficio presidenziale (I Vice Presidente) |
dal 09.05.2011 al 06.05.2012 membro ufficio presidenziale (II Vice Presidente) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 17.05.1999 Partito liberale radicale |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione scolastica |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione scolastica |
dal 09.05.2011 al 14.10.2012 Commissione sanitaria |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione sanitaria
dal 28.05.2009 al 30.05.2010 Presidente dal 15.05.2008 al 27.05.2009 I Vice Presidente dal 02.05.2007 al 14.05.2008 II Vice Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione sanitaria
dal 01.05.2005 al 30.04.2006 Presidente dal 01.05.2004 al 30.04.2005 I Vice Presidente dal 05.05.2003 al 30.04.2004 II Vice Presidente |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione sanitaria |
dal 13.01.2005 al 07.11.2005 Commissione pianificazione ospedaliera |
Relazioni d'interesse |
---|
Fondazione Ticino Cuore - Lugano - Consiglio di fondazione (Vice Presidente) |
Consiglio comunale - Stabio (Membro) |