Ignazio Bonoli
Domicilio: Lugano
Appartenenza politica: il Centro (già PPD+GG)
Professione: Economista
Data di nascita: 06.07.1938
Mandati politici in Gran Consiglio |
---|
dal 02.05.1995 al 09.04.2011 Deputato |
dal 01.05.2001 al 30.04.2002 membro ufficio presidenziale (Presidente) |
dal 06.11.2000 al 30.04.2001 membro ufficio presidenziale (I Vice Presidente) |
Appartenenze politiche |
---|
dal 02.05.1995 al 09.04.2011 il Centro (già PPD+GG) |
Mandati parlamentari precedenti |
---|
dal 02.06.2008 al 09.04.2011 Commissione tributaria |
dal 02.05.2007 al 21.09.2008 Commissione gestione e finanze |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione gestione e finanze |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione gestione e finanze |
dal 02.05.2007 al 09.04.2011 Commissione costituzione e diritti politici
dal 20.05.2010 al 09.04.2011 II Vice Presidente |
dal 05.05.2003 al 22.03.2007 Commissione costituzione e diritti politici |
dal 17.05.1999 al 24.03.2003 Commissione costituzione e diritti politici
dal 01.05.2002 al 24.03.2003 Presidente dal 01.05.2001 al 30.04.2002 I Vice Presidente dal 01.05.2000 al 30.04.2001 II Vice Presidente |
dal 25.06.2007 al 25.01.2009 Commissione controllo mandato pubblico Banca Stato
dal 25.06.2007 al 25.01.2009 Presidente |
dal 23.06.1999 al 24.03.2003 Commissione speciale Amministrazione 2000 |
Relazioni d'interesse |
---|
EOC - Bellinzona - Consiglio di amministrazione (Vice Presidente) |
Pedrozzi SA - Pregassona - Consiglio di amministrazione (Membro) |
Editrice Popolo e Libertà SA - Bellinzona - Consiglio di amministrazione (Presidente) |
Consorzio Protezione Civile Lugano-Città - Lugano - Delegazione (Presidente) |